IV Governo Berlusconi
Dal 7 maggio 2008 al 16 novembre 2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 aprile 2009 al 29 giugno 2009
Ministero dello sviluppo economico
-
-
Paolo Romani
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 30.06.2009
-
-
Adolfo Urso
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 30.06.2009